序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | RIMASTER CHINA HOLDING AB(瑞典) | 100% | 10.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
施丁
|
|
2 |
Jan-Olof Andersson
|
|
3 |
Tomas Krister Stalnert
|
|
4 |
Per Karlsson
|
|
5 |
Pernilla Norman
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-29 | 法定代表人变更 |
Tomas Krister Stalnert
|
施丁
|
2 | 2018-11-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: Jan-Olof Anadersson; 证件号码: ********; 职位: 董事 [退出]姓名: Per Karlsson; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: Pernilla Norman; 证件号码: ********; 职位: 监事姓名: Tomas Krister Stalnert; 证件号码: ********; 职位: 董事长姓名: 施丁; 证件号码: ******************; 职位: 总经理
|
姓名: JAN-OLOF ANDERSSON; 证件号码: ********; 职位: 董事长 [新增]姓名: Per Karlsson; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: Pernilla Norman; 证件号码: ********; 职位: 监事姓名: Tomas Krister Stalnert; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 施丁; 证件号码: ******************; 职位: 总经理
|
3 | 2016-11-24 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 宁波镇海区蛟川街道北欧工业园区金溪路*号 邮政编码: ****** 电话: ********
|
住所: 宁波市镇海经济开****区中官路****号*幢 邮政编码: ****** 电话: ********
|
4 | 2015-12-15 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********72701
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********90638E
|
5 | 2012-05-22 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
执照有效期限: 2012-4-18 至 2012-7-17
|
执照有效期限: 2012-4-18 至 2014-4-17
|
6 | 2012-05-22 | 实收资本变更 |
0
|
1.5
|