序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-16 | 上级企业变更 |
企业名称: 中信银行股份有限公司宁波分行; 注册号: *****;
|
企业名称: 中信银行股份有限公司宁波分行; 注册号: *****;
|
2 | 2021-06-16 | 企业类型变更 |
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|
股份有限公司分公司(上市)
|
3 | 2021-06-16 | 负责人变更 |
陈君 [退出]
|
李燕飞 [新增]
|
4 | 2021-06-16 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:朱明伟;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:***************;原财务负责人姓名:朱明伟;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:***************
|
现联络员姓名:朱明伟;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:***************;现财务负责人姓名:于洋;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
5 | 2016-12-26 | 负责人变更 |
漆文洪 [退出]
|
陈君 [新增]
|
6 | 2016-12-26 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
漆文洪
|
陈君
|
7 | 2016-04-12 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:764534571
|
统一社会信用代码:*****7
|
8 | 2015-01-07 | 负责人变更 |
朱明伟 [退出]
|
漆文洪 [新增]
|
9 | 2015-01-07 | 企业类型变更 |
股份有限公司分公司(非上市、国有控股)
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|
10 | 2015-01-07 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
朱明伟
|
漆文洪
|