序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-09 | 负责人变更 |
宣森
|
朱佩佩
|
2 | 2019-09-25 | 负责人变更 |
叶琼 [退出]
|
宣森 [新增]
|
3 | 2019-05-27 | 管辖单位变更 |
鄞州直属所
|
首南所
|
4 | 2019-05-27 | 住所变更 |
宁波市鄞州区钟公庙街道四明中路***号***室
|
浙江省宁波市鄞州区日丽中路***号,学士路***号、***号
|
5 | 2017-12-18 | 负责人变更 |
王佩芬 [退出]
|
叶琼 [新增]
|
6 | 2017-12-18 | 法定代表人变更 |
王佩芬
|
叶琼
|
7 | 2016-04-18 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:742189455
|
统一社会信用代码:*****U
|
8 | 2015-03-04 | 负责人变更 |
何培国 [退出]
|
王佩芬 [新增]
|
9 | 2015-03-04 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
何培国
|
王佩芬
|
10 | 2012-05-30 | 变更注册号 |
注册号: 企股浙甬分字第02488号
|
注册号: *****
|