序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宁波新姚房地产开****有限公司 | 100% | 10000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
LEE YANG YEN
|
|
2 |
张玲
|
|
3 |
陈炜芬
|
|
4 |
李荦
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: YEO WENZHENG; 证件号码: E*******C; 职位: 董事长; [退出]姓名: 李荦; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王敬程; 证件号码: ********; 职位: 董事; [退出]姓名: 陈炜芬; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈炜芬; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: LEE YANG YEN; 证件号码: K*******H; 职位: 董事长; [新增]姓名: 张玲; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 李荦; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈炜芬; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈炜芬; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
2 | 2021-12-29 | 法定代表人变更 |
YEO WENZHENG
|
LEE YANG YEN
|
3 | 2020-11-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: YEO WENZHENG; 证件号码: E*******C; 职位: 董事长;姓名: 张韵; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 李荦; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈炜芬; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈炜芬; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: YEO WENZHENG; 证件号码: E*******C; 职位: 董事长;姓名: 李荦; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王敬程; 证件号码: ********; 职位: 董事; [新增]姓名: 陈炜芬; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈炜芬; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
4 | 2020-08-27 | 法定代表人变更 |
钱亦奇
|
YEO WENZHENG
|
5 | 2020-08-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张韵; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 钱亦奇; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 钱亦奇; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 陈炜芬; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈炜芬; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 马铁; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: YEO WENZHENG; 证件号码: E*******C; 职位: 董事长; [新增]姓名: 张韵; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李荦; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 陈炜芬; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈炜芬; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
6 | 2020-06-01 | 注册资本(金)变更 |
15000
|
10000( - 33.33333% )
|
7 | 2020-06-01 | 注册资本(金)变更 |
*****
|
*****
|
8 | 2020-06-01 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 宁波新姚房地产开****有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 宁波新姚房地产开****有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%;
|
9 | 2019-08-08 | 住所变更 |
宁波市江北区大闸南路***号**幢来福士广场****室(集中办公)
|
浙江省宁波市江北区新义路***号**-*
|
10 | 2019-05-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 王莉; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 钱亦奇; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 钱亦奇; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 陈炜芬; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 马铁; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 龚志浩; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]
|
姓名: 张韵; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 钱亦奇; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 钱亦奇; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 陈炜芬; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 陈炜芬; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 马铁; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|