序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谢培建 | 80% | 40万人民币 |
2 | 吴素叶 | 20% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谢培建
|
|
2 |
吴素叶
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-15 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 谢培建、吴素叶;清算组负责人: 谢培建;地址: 浙江省宁波市奉化区莼湖镇杨家桑园畈;联系方式: ***********
|
2 | 2017-08-22 | 企业联络人员、财务人员 |
|
现联络员姓名:俞亚萍;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:***********@***.com;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:俞亚萍;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:***********@***.com;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2017-08-22 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:*****E
|
4 | 2017-08-22 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
浙江省宁波市奉化区莼湖镇杨家桑园畈
|
5 | 2017-08-22 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
|
宁波奉化永诚服饰有限公司
|
6 | 2015-08-14 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 吴素叶; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 谢培建; 出资额: **; 百分比: **%
|
7 | 2015-08-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
姓名: 吴素叶; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 谢培建; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
8 | 2015-08-14 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
姓名: 吴素叶; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 谢培建; 出资额: **; 百分比: **%
|
9 | 2009-05-21 | 法定代表人变更 |
|
谢培建
|
10 | 2009-05-21 | 法定代表人变更 |
|
姓名: 吴岳能; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 谢培建; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理
|