序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 秦玉增 | 81% | 149.85万人民币 |
2 | 徐祥友 | 11% | 20.35万人民币 |
3 | 叶际平 | 8% | 14.8万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
高津民
|
|
2 |
徐祥友
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-04-21 | 清算组成员备案 |
无
|
清算组成员:秦玉增叶际平徐祥友 清算组组长:秦玉增 地址:温州家电市场一区41-1号 联系方式:********
|
2 | 2016-03-17 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********22659P
|
3 | 2016-03-17 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 叶际平; 出资额: *; 百分比: *%姓名: 徐祥友; 出资额: *.*; 百分比: **%姓名: 秦玉增; 出资额: **.*; 百分比: **%
|
姓名: 叶际平; 出资额: **.*; 百分比: *%姓名: 徐祥友; 出资额: **.**; 百分比: **%姓名: 秦玉增; 出资额: ***.**; 百分比: **%
|
4 | 2016-03-17 | 注册资本(金)变更 |
50
|
185( + 270% )
|
5 | 2015-04-13 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2005-4-4 至 2015-4-3
|
营业期限: 2005-4-4 至 2025-4-3
|
6 | 2014-12-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 王彩玲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 徐祥友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 高津民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 徐祥友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
7 | 2014-12-25 | 法定代表人变更 |
王彩玲
|
高津民
|
8 | 2014-12-25 | 组织机构变更 |
姓名: 王彩玲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 徐祥友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 高津民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 徐祥友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
9 | 2013-06-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 秦玉增; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 徐祥友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 王彩玲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 徐祥友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
10 | 2013-06-21 | 法定代表人变更 |
秦玉增
|
王彩玲
|