序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 胡国宇 | 80% | 160万人民币 |
2 | 谢银玲 | 20% | 40万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡国宇
|
|
2 |
谢银玲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-23 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 胡国宇,谢银玲;清算组组长: 胡国宇;地址: 瑞安市安阳街道三圣门机场路168号南幢东5;联系方式: *****
|
2 | 2016-02-26 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:9********93901Q
|
3 | 2015-03-13 | 住所变更 |
|
住所: 瑞安市安阳街道三圣门机场路***号南幢东* 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:安阳街道
|
4 | 2015-02-25 | 住所变更 |
|
住所: 瑞安市玉海街道明珠大厦*幢四单元***室 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:玉海街道
|
5 | 2014-03-24 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 谢银玲; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 胡国宇; 出资额: ***; 百分比: **%
|
6 | 2014-03-24 | 注册资本(金)变更 |
|
200( + 900% )
|
7 | 2014-03-24 | 实收资本变更 |
|
0
|