序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 翁荣免 | 51% | 51万人民币 |
2 | 林金萍 | 29% | 29万人民币 |
3 | 张建晓 | 20% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
翁荣免
|
|
2 |
林金萍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-09-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李道宗; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 翁荣免; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
姓名: 林金萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 翁荣免; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
2 | 2014-09-28 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 李道宗; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 张建晓; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 林金萍; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 翁荣免; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 张建晓; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 林金萍; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 翁荣免; 出资额: **; 百分比: **%
|
3 | 2014-09-28 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 道路设施、交通标志安装服务
|
一般经营项目: 道路设施安装服务;交通标志牌销售、安装服务
|
4 | 2014-09-28 | 组织机构变更 |
姓名: 李道宗; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 翁荣免; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
姓名: 林金萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 翁荣免; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
5 | 2014-08-22 | 注册资本(金)变更 |
**
|
***
|
6 | 2014-08-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 黄世塔; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 翁荣免; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 李道宗; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 翁荣免; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
7 | 2014-08-22 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 黄世塔; 出资额: *; 百分比: **% [退出]姓名: 翁荣免; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 李道宗; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 张建晓; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 林金萍; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 翁荣免; 出资额: **; 百分比: **%
|
8 | 2014-08-22 | 法定代表人变更 |
黄世塔
|
翁荣免
|
9 | 2014-08-22 | 出资方式变更 |
股东姓名或者名称: 认缴出资额: 持股比例:% 实缴出资额: 出资时间: 出资方式: 余额交付期限:
|
股东姓名或者名称: 认缴出资额: 持股比例:% 实缴出资额:0 出资时间:2010-11-05 出资方式:货币,货币 余额交付期限:2030-11-07
|
10 | 2014-08-22 | 注册资本(金)变更 |
30
|
100( + 233.33333% )
|