序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 扬明工业(浙江)有限公司 | 100% | 2000.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
林东庆
|
|
2 |
伍必翔
|
|
3 |
伍蒋清明
|
|
4 |
蒋绍兴
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2009-12-07 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 设计生产销售电动车辆(不包括汽车和摩托车整车制造)及零组件、电动车电机及零件、****电机、电动机及零组件、新型电子元器件、镍氢电池和充电机及电控系统。
|
经营范围: 设计生产销售电动车辆(不包括汽车和摩托车整车制造)及零组件、电动车电机及零件、****电机、电动机及零组件、新型电子元器件、镍氢电池和充电机及电控系统、第二类6856病房护理设备及器具(医疗器械生产企业许可证有效期至2014年4月29日)。
|
2 | 2009-12-07 | 行业代码变更 |
行业代码:3500
|
行业代码:3742
|
3 | 2007-12-13 | 变更注册号 |
注册号: 企独浙嘉总字第003282号
|
注册号: ********
|
4 | 2007-01-26 | 住所变更 |
住所: 平湖经济开****区城西路***号***室 邮政编码: ****** 电话: *******
|
住所: 平湖经济开****区兴平三路***号 邮政编码: ****** 电话: *******
|
5 | 2007-01-26 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 林东庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长姓名: 伍必翔; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副董事长姓名: 伍蒋清明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
|
姓名: 蒋绍兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 林东庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长姓名: 伍必翔; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副董事长姓名: 伍蒋清明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 伍蒋清明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理
|
6 |
无
|
清算组成员:伍蒋清明、颜均铜、戴家瑀清算组组长:戴家瑀地址:平湖经济开****区兴平三路501号联系方式:********
|