序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 一龙投资集团有限公司 | 99% | 2970万人民币 |
2 | 湖州蝴蝶谷生态旅游有限公司 | 1% | 30万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱红燕
|
|
2 |
张开源
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-24 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 一龙投资集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 浙江青马部落旅游****展有限公司; 出资额: **万; 百分比: *%; [退出]
|
企业名称: 一龙投资集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 湖州蝴蝶谷生态旅游有限公司; 出资额: **万; 百分比: *%; [新增]
|
2 | 2020-03-10 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江青马部落旅游****展有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 一龙投资集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; [新增]企业名称: 浙江青马部落旅游****展有限公司; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
3 | 2020-03-10 | 企业类型变更 |
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
其他有限责任公司
|
4 | 2020-03-10 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张开源; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 朱红燕; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
姓名: 张开源; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 朱红燕; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
5 | 2019-08-28 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
6 | 2019-08-28 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 青旅生态文化****展(北京)有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; [退出]企业名称: 一龙投资集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; [退出]
|
企业名称: 浙江青马部落旅游****展有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%; [新增]
|
7 | 2019-08-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 朱红燕; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 李洪; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 张开源; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 朱红燕; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
8 | 2019-08-28 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:张开源;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:张开源;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:崔严敏;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:金池军;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
9 | 2018-08-07 | 法定代表人变更 |
黄光权
|
朱红燕
|
10 | 2018-08-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李洪; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 黄光权; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 朱红燕; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 李洪; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|