序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 成都博远嘉昱创业投资合伙企业(有限合伙) | 12.53133% | 2000万人民币 |
2 | 长兴利源企业管理合伙企业(有限合伙) | 10.65163% | 1700万人民币 |
3 | 长三角腾远(长兴)医疗股权投资合伙企业(有限合伙) | 7.89474% | 1260万人民币 |
4 | 贝沃特医药技术(上海)有限公司 | 6.26566% | 1000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴豫生
|
|
2 |
顾虹
|
|
3 |
李力
|
|
4 |
姜恩
|
|
5 |
孙烽
|
|
6 |
李钧
|
|
7 |
何超
|
|
8 |
孟晓英
|
|
9 |
高剑昕
|
|
10 |
牛成山
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-16 | 注册资本(金)变更 |
*****.***
|
*****.****
|
2 | 2022-06-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘星雨; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 吴豫生; 证件号码: *********; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 姜恩; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 孙烽; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 孟晓英; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 尚静; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李俊; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李力; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李钧; 证件号码: *********; 职位: 董事;姓名: 梁阿朋; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 牛成山; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 顾虹; 证件号码: *********; 职位: 副董事长;姓名: 高剑昕; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名:高剑昕;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 何超; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 刘星雨; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 吴豫生; 证件号码: *********; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 姜恩; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 孙烽; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 孟晓英; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 尚静; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李俊; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李力; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李钧; 证件号码: *********; 职位: 董事;姓名: 梁阿朋; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 牛成山; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 顾虹; 证件号码: *********; 职位: 副董事长;姓名: 高剑昕; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名:高剑昕;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
3 | 2022-06-16 | 章程备案 |
|
|
4 | 2021-12-15 | 章程备案 |
|
|
5 | 2021-07-22 | 注册资本(金)变更 |
23040
|
26290.176( + 14.10667% )
|
6 | 2021-07-22 | 注册资本(金)变更 |
*****
|
*****.***
|
7 | 2021-07-22 | 章程备案 |
|
|
8 | 2021-07-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴豫生; 证件号码: *********; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 孙烽; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 孟晓英; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 尚静; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李力; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李钧; 证件号码: *********; 职位: 董事;姓名: 梁阿朋; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 牛成山; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 顾虹; 证件号码: *********; 职位: 副董事长;姓名: 高剑昕; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;
|
姓名: 刘星雨; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 吴豫生; 证件号码: *********; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 姜恩; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 孙烽; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 孟晓英; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 尚静; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李俊; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 李力; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李钧; 证件号码: *********; 职位: 董事;姓名: 梁阿朋; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 牛成山; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 顾虹; 证件号码: *********; 职位: 副董事长;姓名: 高剑昕; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;
|
9 | 2021-01-11 | 注册资本(金)变更 |
16800
|
23040( + 37.14286% )
|
10 | 2021-01-11 | 章程备案 |
|
|