序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐永平 | 80% | 400万人民币 |
2 | 谢小军 | 20% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谢小军
|
|
2 |
徐永平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2013-08-15 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
徐永平
|
谢小军
|
2 | 2013-08-15 | 组织机构变更 |
姓名: 谢小军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 徐永平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 徐永平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
姓名: 谢小军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 谢小军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 徐永平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
3 | 2013-06-17 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 诸暨市店口镇镇北社区大山坞自然村281号 邮政编码: 311835 电话: ********住所所在行政区划:店口镇
|
住所: 诸暨市店口镇上畈村 邮政编码: 311835 电话: ********住所所在行政区划:店口镇
|
4 | 2013-06-17 | 组织机构变更 |
姓名: 徐素芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 徐素芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出]姓名: 徐永平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 谢小军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 徐永平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 徐永平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
5 | 2013-06-17 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
徐素芳
|
徐永平
|
6 | 2013-06-17 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 徐素芳; 出资额: 100; 百分比: 20% [退出]姓名: 徐永平; 出资额: 400; 百分比: 80%
|
姓名: 谢小军; 出资额: 100; 百分比: 20% [新增]姓名: 徐永平; 出资额: 400; 百分比: 80%
|
7 | 2012-11-16 | 实收资本变更 |
50
|
500( + 900% )
|
8 | 2012-11-16 | 注册资本(金)变更 |
50
|
500( + 900% )
|
9 | 2012-11-16 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 徐素芳; 出资额: 10; 百分比: 20%姓名: 徐永平; 出资额: 40; 百分比: 80%
|
姓名: 徐素芳; 出资额: 100( + 900% ); 百分比: 20%姓名: 徐永平; 出资额: 400( + 900% ); 百分比: 80%
|
10 | 2012-10-23 | 组织机构变更 |
姓名: 陈新余; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 陈新余; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 任桂茹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 徐素芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 徐素芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]姓名: 徐永平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|