序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 胡玉燕 | 60% | 604.8万人民币 |
2 | 严健 | 40% | 403.2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
严健
|
|
2 |
胡玉燕
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-12 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2022-07-12 | 住所变更 |
|
|
3 | 2022-07-12 | 高级管理人员备案 |
|
|
4 | 2022-04-13 | 投资人(股权)备案 |
|
|
5 | 2022-04-13 | 章程备案 |
|
|
6 | 2020-06-11 | 管辖单位变更 |
|
|
7 | 2020-06-11 | 住所变更 |
|
|
8 | 2020-04-03 | 经营范围变更 |
|
|
9 | 2020-04-03 | 法定代表人变更 |
|
|