序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 肖积民 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
肖积民
|
|
2 |
倪仁沐
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-12 | 章程备案 |
|
|
2 | 2022-04-12 | 住所变更 |
|
|
3 | 2022-01-14 | 企业联络人员、财务人员 |
|
|
4 | 2022-01-14 | 投资人(股权)备案 |
|
|
5 | 2022-01-14 | 高级管理人员备案 |
|
|
6 | 2022-01-14 | 法定代表人变更 |
|
|
7 | 2015-12-23 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|
8 | 2014-03-07 | 住所变更 |
|
|
9 | 2014-03-07 | 名称变更 |
|
|
10 | 2014-03-04 | 注册资本(金)变更 |
|
|