序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡江彬
|
|
2 |
王自进
|
|
3 |
陆友才
|
|
4 |
徐文财
|
|
5 |
吕跃龙
|
|
6 |
厉国平
|
|
7 |
金正升
|
|
8 |
何玉芳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-18 | 经营范围变更 |
东阳市区域范围内经营:管道燃气、瓶装燃气;货运:普通货物运输、经营性危险货物运输;钢瓶销售;液化石油气充装;液化石油气钢瓶检验;城市管道燃气设施设备的设计、建设、经营与维修;燃气设备、燃气器具销售、维修;地磅秤服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:燃气经营;特种设备设计;特种设备安装改造修理;道路货物运输(含危险货物);特种设备检验检测服务;燃气燃烧器具安装、维修;移动式压力容器/气瓶充装;燃气汽车加气经营;各类工程建设活动;危险化学品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:特种设备销售;非电力家用器具销售;阀门和旋塞销售;电子过磅服务;供暖服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
2 | 2020-07-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 厉国平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 厉宝平; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 徐文财; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王力; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 王自进; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 胡天高; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 胡江彬; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 金正升; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陆友才; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;
|
姓名: 何玉芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 厉国平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 吕跃龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 徐文财; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王自进; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 胡江彬; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 金正升; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陆友才; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 陆友才; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
3 | 2017-11-27 | 注册资本(金)变更 |
****
|
****
|
4 | 2017-11-27 | 经营范围变更 |
东阳市区域范围内经营:管道燃气、瓶装燃气;货运:普通货物运输、经营性危险货物运输;燃气灶具销售、维修,钢瓶销售。
|
东阳市区域范围内经营:管道燃气、瓶装燃气;货运:普通货物运输、经营性危险货物运输;钢瓶销售;液化石油气充装;液化石油气钢瓶检验;城市管道燃气设施设备的设计、建设、经营与维修;燃气设备、燃气器具销售、维修;地磅秤服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2017-11-27 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 横店集团控股有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%
|
企业名称: 横店集团控股有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%
|
6 | 2017-11-27 | 注册资本(金)变更 |
1200
|
5000( + 316.66667% )
|
7 | 2017-03-31 | 高级管理人员备案 |
姓名: 任立荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 厉国平; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 厉宝平; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 徐文财; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王力; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 王执明; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [退出]姓名: 胡天高; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 金正升; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 陆友才; 证件号码: ******************; 职位: 总经理
|
姓名: 厉国平; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 厉宝平; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 徐文财; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王力; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 王自进; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 胡天高; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 胡江彬; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [新增]姓名: 金正升; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 陆友才; 证件号码: ******************; 职位: 总经理
|
8 | 2017-03-31 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
陆友才
|
胡江彬
|
9 | 2016-12-21 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 东阳市区域范围内经营:管道燃气、瓶装燃气;货运:非经营性危险货物运输;燃气灶具销售、维修,钢瓶销售。
|
一般经营项目: 东阳市区域范围内经营:管道燃气、瓶装燃气;货运:普通货物运输、经营性危险货物运输;燃气灶具销售、维修,钢瓶销售。
|
10 | 2016-05-26 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 横店置业投资有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [退出]企业名称: 横店集团控股有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
企业名称: 横店集团控股有限公司; 出资额: ****; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人
|