序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中船广西船舶及海洋工程有限公司 | 100% | 24495.400000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张志
|
|
2 |
熊成建
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
国营西江造船厂制锁分厂
|
汪洋 | 1992-03-03 |
2 |
国营西江造船厂带钢分厂
|
王真 | 1990-09-21 |
3 |
中船西江造船有限公司汽车队
|
张瑞宏 | 1990-02-12 |
4 |
国营西江造船厂食品分厂
|
林保卫 | 1989-08-19 |
5 |
国营西江造船厂纸袋分厂
|
陈志兴 | 1989-02-01 |
6 |
国营西江造船厂轻工机械分厂
|
韦龙会 | 1984-03-19 |
7 |
国营西江造船厂三分厂
|
李朝平 | 1984-03-19 |
8 |
国营西江造船厂压力容器分厂
|
朱宝琦 | 1981-11-27 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-19 | 章程备案 |
无
|
无
|
2 | 2020-04-20 | 章程备案 |
无
|
无
|
3 | 2020-04-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
蔡可峰
|
张志
|
4 | 2020-04-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蔡可峰 [退出]熊成建罗兵 [退出]陈宇华 [退出]
|
张志 [新增]熊成建
|
5 | 2018-03-05 | 其他事项备案 |
中船广西船舶及海洋工程有限公司:100%;
|
中船广西船舶及海洋工程有限公司:100%;
|
6 | 2018-03-05 | 其他事项备案 |
中船广西船舶及海洋工程有限公司:*%;
|
中船广西船舶及海洋工程有限公司:*%;
|
7 | 2018-03-05 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
13495.4
|
24495.400000( + 81.50926% )
|
8 | 2016-03-16 | 其他事项备案 |
0772-3873110
|
0772-3873107
|
9 | 2016-03-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
罗兵
|
蔡可峰
|
10 | 2016-03-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈宇华罗兵熊成建饶富全 [退出]
|
陈宇华罗兵熊成建蔡可峰 [新增]
|