序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陆县达 | 51% | 510.0万人民币 |
2 | 何善静 | 49% | 490.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何善静
|
|
2 |
陆县达
|
|
3 |
钟秋兰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
陆县达:66%;何善静:34%;
|
陆县达:51%;何善静:49%;
|
2 | 2021-06-08 | 其他事项备案 |
陆县达:66%;何善静:34%;
|
陆县达:51%;何善静:49%;
|
3 | 2021-02-20 | 其他事项备案 |
*****
|
*****
|
4 | 2021-02-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
陆县达:66%;何善静:33%;梁力鑫:1%; [退出]
|
陆县达:66%;何善静:34%;
|
5 | 2021-02-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陆县达何善静梁力鑫 [退出]
|
陆县达何善静
|
6 | 2021-02-20 | 其他事项备案 |
陆县达:66%;何善静:33%;梁力鑫:1%;
|
陆县达:66%;何善静:34%;
|
7 | 2021-02-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
梁力鑫
|
何善静
|
8 | 2021-02-08 | 其他事项备案 |
梁力鑫:34%;陆县达:33%;何善静:33%;
|
何善静:33%;陆县达:66%;梁力鑫:1%;
|
9 | 2021-02-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
梁力鑫:34%;陆县达:33%;何善静:33%;
|
何善静:33%;陆县达:66%;梁力鑫:1%;
|
10 | 2018-12-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
陆县达:100%;
|
陆县达:33%;梁力鑫:34%; [新增]何善静:33%; [新增]
|