序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宁波明日控股有限公司 | 90% | 900.0万人民币 |
2 | 许为明 | 10% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
许为明
|
|
2 |
郑春叶
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-10-12 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********42410组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********44838N
|
2 | 2015-05-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 任平耀; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 任平耀; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 邵彩芳; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 许为明; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 许为明; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 郑春叶; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
3 | 2015-05-14 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 邵彩芳; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]姓名: 任平耀; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 许为明; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]企业名称: 宁波明日控股有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [新增]
|
4 | 2015-05-14 | 组织机构变更 |
姓名: 任平耀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 任平耀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 邵彩芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 许为明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 许为明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 郑春叶; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
5 | 2015-05-14 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
任平耀
|
许为明
|
6 | 2015-04-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 许为明; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 许为明; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 郑春叶; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 任平耀; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 任平耀; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 邵彩芳; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
7 | 2015-04-30 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 许为明; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]企业名称: 宁波明日控股有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [退出]
|
姓名: 邵彩芳; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]姓名: 任平耀; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]
|
8 | 2015-04-30 | 出资方式变更 |
股东姓名或者名称: 任平耀 认缴出资额:900 持股比例:90% 实缴出资额: 出资时间: 出资方式: 余额交付期限:
|
股东姓名或者名称: 任平耀 认缴出资额:900 持股比例:90% 实缴出资额:900 出资时间:2009-11-20 出资方式:货币 余额交付期限:2009-11-20
|
9 | 2015-04-30 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
许为明
|
任平耀
|
10 | 2015-04-30 | 组织机构变更 |
姓名: 许为明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 许为明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 郑春叶; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 任平耀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 任平耀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 邵彩芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|