序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 山东平安金顺新能源有限公司 | 100% | 10000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭卫民
|
|
2 |
姜珺瀚
|
|
3 |
张同海
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-16 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2021-03-16 | 经营范围变更 |
|
|
3 | 2021-01-27 | 高级管理人员备案 |
|
|
4 | 2020-07-01 | 法定代表人变更 |
|
|
5 | 2020-07-01 | 企业类型变更 |
|
|
6 | 2020-07-01 | 高级管理人员备案 |
|
|
7 | 2020-01-14 | 投资人(股权)备案 |
|
|
8 | 2020-01-14 | 章程备案 |
|
|
9 | 2020-01-14 | 管辖单位变更 |
|
|
10 | 2020-01-07 | 章程备案 |
|
|