序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 叶会福 | 70% | 70万人民币 |
2 | 叶琦 | 10% | 10万人民币 |
3 | 陈君志 | 10% | 10万人民币 |
4 | 辛宏权 | 10% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
叶琦
|
|
2 |
蔡文炳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-04 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 叶琦、辛宏权、陈君志、叶会福;清算组负责人: 叶琦;地址: 浙江省台州市椒江区葭沚街道中心大道***号;联系方式: ***********
|
2 | 2018-06-19 | 法定代表人变更 |
|
叶琦
|
3 | 2017-07-03 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:*****J
|
4 | 2015-08-25 | 法定代表人变更 |
|
叶会福
|
5 | 2015-08-25 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 陈君志; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 辛宏权; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 叶琦; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 叶会福; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
|
6 | 2015-08-25 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 蔡文炳; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 叶会福; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 叶会福; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理
|
7 | 2015-08-25 | 组织机构变更 |
|
姓名: 蔡文炳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 叶会福; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 叶会福; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
8 | 2015-07-17 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 陈君志; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 辛宏权; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 叶琦; 出资额: **; 百分比: **%
|
9 | 2014-07-01 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 陈君志; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 辛宏权; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 叶琦; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 叶会福; 出资额: **; 百分比: **%
|