序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-15 | 负责人变更 |
汪美宝 [退出]
|
王尉 [新增]
|
2 | 2017-11-20 | 负责人变更 |
邢清华 [退出]
|
汪美宝 [新增]
|
3 | 2017-11-20 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:孔永法;原联络员固定电话:***********;原联络员移动电话: ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:王琴;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:汪美宝;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2017-11-20 | 法定代表人变更 |
邢清华
|
汪美宝
|
5 | 2016-04-19 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:063181195
|
统一社会信用代码:*****3
|
6 | 2014-05-12 | 负责人变更 |
孔永法 [退出]
|
邢清华 [新增]
|
7 | 2014-05-12 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
孔永法
|
邢清华
|