序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-03 | 负责人变更 |
周雪红 [退出]
|
柯艳艳 [新增]
|
2 | 2020-11-09 | 负责人变更 |
张春煦 [退出]
|
周雪红 [新增]
|
3 | 2020-04-15 | 负责人变更 |
舒越 [退出]
|
张春煦 [新增]
|
4 | 2018-04-27 | 负责人变更 |
张祎 [退出]
|
舒越 [新增]
|
5 | 2018-04-27 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:张祎;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:******** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:魏伟;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:********@qq.com;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:梁玲燕;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:**********@qq.com;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
6 | 2018-04-27 | 法定代表人变更 |
张祎
|
舒越
|
7 | 2016-04-07 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:07161929X
|
统一社会信用代码:*****9XQ
|
8 | 2015-07-01 | 负责人变更 |
杨灵勇 [退出]
|
张祎 [新增]
|
9 | 2015-07-01 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
杨灵勇
|
张祎
|