序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄建滨 | 90% | 90万人民币 |
2 | 黄建英 | 10% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄建滨
|
|
2 |
黄建英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-11 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2018-09-07
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2019-03-11 | 住所变更 |
浙江遂昌县妙高街道北溪路**号
|
浙江省丽水市遂昌县妙高街道北溪路**号
|
3 | 2015-10-15 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********80709Q
|
4 | 2015-10-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 黄汉华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 黄慰武; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 黄建滨; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 黄建英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
5 | 2015-10-15 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 黄汉华; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 黄慰武; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 黄建英; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 黄建滨; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
|
6 | 2015-10-15 | 住所变更 |
住所: 浙江遂昌县妙高镇北溪路**号 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:妙高镇
|
住所: 浙江遂昌县妙高街道北溪路**号 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:妙高镇
|
7 | 2015-10-15 | 组织机构变更 |
姓名: 黄汉华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 黄慰武; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 黄建滨; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 黄建英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
8 | 2015-10-15 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
黄慰武
|
黄建滨
|
9 | 2013-11-04 | 高级管理人员备案 |
姓名: 黄汉华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 黄慰武; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼经理
|
姓名: 黄汉华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 黄慰武; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
10 | 2013-11-04 | 组织机构变更 |
姓名: 黄汉华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 黄慰武; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼经理
|
姓名: 黄汉华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 黄慰武; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|