序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李锋 | 70% | 2100.0万人民币 |
2 | 李桂枝 | 30% | 900.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李锋
|
|
2 |
李桂枝
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
海南信强实业有限公司盐津分公司
|
李堂 | 2016-05-20 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-04-01 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
李桂枝:*%;李锋:*%;
|
李锋:*%;李桂枝:*%;
|
2 | 2017-04-01 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)变更 |
600
|
3000.000000( + 400% )
|
3 | 2016-01-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
李锋,监事李斌,执行董事 [退出]李斌,经理 [退出]
|
李锋,执行董事兼经理李桂枝,监事 [新增]
|
4 | 2016-01-26 | 其他事项备案变更 |
李斌
|
李锋
|
5 | 2013-07-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
姓名:李锋,出资额:*%出资比例:*%;,姓名:李福月,出资额:*%出资比例:*%; [退出]
|
姓名:李锋,出资额:*%出资比例:*%;,姓名:李斌,出资额:*%出资比例:*%;, [新增]姓名:林月桂,出资额:*%出资比例:*%; [新增]
|
6 | 2013-07-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李锋
|
李斌
|
7 | 2013-07-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李锋,执行董事,经理李福月,监事 [退出]
|
李斌,执行董事 [新增]李斌,经理 [新增]李锋,监事
|
8 | 2012-10-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
姓名:李锋,出资额:*%出资比例:*%;,姓名:李福月,出资额:*%出资比例:*%;
|
姓名:李锋,出资额:*%出资比例:*%;,姓名:李福月,出资额:*%出资比例:*%;
|
9 | 2012-10-25 | 实收资本变更 |
200.0000
|
600.0000( + 200% )
|
10 | 2012-10-25 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
200.0000
|
600.0000( + 200% )
|