序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 路月平 | 66% | 1980.0万人民币 |
2 | 方怀学 | 34% | 1020.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
方怀学
|
|
2 |
陈瑞瑞
|
|
3 |
路月平
|
|
4 |
曹娟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
路月平
|
方怀学
|
2 | 2020-09-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈瑞瑞路月平方怀学
|
方怀学陈瑞瑞路月平
|
3 | 2020-09-10 | 章程备案 |
无
|
无
|
4 | 2020-01-13 | 章程备案 |
无
|
无
|
5 | 2020-01-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
崔伟 [退出]陈瑞瑞路月平
|
陈瑞瑞路月平方怀学 [新增]
|
6 | 2020-01-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
方文清:34%; [退出]崔伟:33%; [退出]陈瑞瑞:33%; [退出]
|
方怀学:34%; [新增]路月平:66%; [新增]
|
7 | 2019-06-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陈瑞瑞
|
路月平
|
8 | 2019-06-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
崔伟陈瑞瑞
|
崔伟陈瑞瑞路月平 [新增]
|
9 | 2019-06-10 | 章程备案 |
无
|
无
|
10 | 2019-05-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
方文清
|
陈瑞瑞
|