序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨珑梅 | 66.66667% | 200.0万人民币 |
2 | 陈剑波 | 33.33333% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈剑波
|
|
2 |
杨珑梅
|
|
3 |
余红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-16 | 董事备案 |
王若茜
|
杨珑梅
|
2 | 2021-06-16 | 章程备案 |
旧章程
|
2021-06-16
|
3 | 2021-06-16 | 董事备案 |
王若茜 [退出]
|
杨珑梅 [新增]
|
4 | 2020-08-24 | 投资人(股权)变更 |
王若茜 证照号码********* 证照号码:******;
|
杨珑梅 证照号码********* 证照号码:******;
|
5 | 2020-08-24 | 监事备案 |
郭彩霞
|
余红
|
6 | 2020-08-24 | 投资人(股权)变更 |
王若茜 证照号码:***; [退出]陈剑波 证照号码:***;
|
杨珑梅 证照号码:***; [新增]陈剑波 证照号码:***;
|
7 | 2020-08-24 | 监事备案 |
郭彩霞 [退出]
|
余红 [新增]
|
8 | 2020-08-24 | 章程备案 |
旧章程
|
2020-08-18股东
|
9 | 2020-04-26 | 联络员备案 |
吴冠良
|
张航宇
|