序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘栋 | 25% | 250万人民币 |
2 | 林添辉 | 25% | 250万人民币 |
3 | 方明弟 | 25% | 250万人民币 |
4 | 游阳峰 | 25% | 250万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘栋
|
|
2 |
游阳峰
|
|
3 |
林添辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-30 | 联络员备案 |
刘栋
|
刘栋
|
2 | 2020-06-06 | 联络员备案 |
刘栋
|
刘栋
|
3 | 2020-02-10 | 联络员备案 |
刘栋
|
刘栋
|
4 | 2016-11-15 | 主要成员 |
张友禄 [退出]
|
刘栋 [新增]
|
5 | 2016-11-15 | 主要成员 |
张友禄 [退出]
|
林添辉 [新增]
|
6 | 2016-11-15 | 主要成员 |
刘栋 [退出]
|
游阳峰 [新增]
|
7 | 2016-11-15 | 监事备案 |
刘栋 [退出]
|
游阳峰 [新增]
|
8 | 2016-11-15 | 出资情况 |
张友禄 证照号码:*****3;
|
刘栋 证照号码:*****3;林添辉 证照号码:*****2;方明弟 证照号码:*****X;游阳峰 证照号码:*****3;
|
9 | 2016-11-15 | 董事备案 |
张友禄 [退出]
|
刘栋 [新增]
|
10 | 2016-11-15 | 经理备案 |
张友禄 [退出]
|
林添辉 [新增]
|