序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李建强 | ||
2 | 福建南安雄创投资中心(有限合伙) | ||
3 | 黄江畔 | ||
4 | 福建乐祥投资有限公司 | ||
5 | 天风证券股份有限公司 | ||
6 | 永安市财政局 | ||
7 | 黄江河 | ||
8 | 福建省固鑫投资有限公司 | ||
9 | 苏加旭 | ||
10 | 中林(永安)控股有限公司 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱成庆
|
|
2 |
沈北灵
|
|
3 |
黄建福
|
|
4 |
王富炜
|
|
5 |
王春霞
|
|
6 |
胡天龙
|
|
7 |
叶豪
|
|
8 |
黄玮
|
|
9 |
何金明
|
|
10 |
邱东亮
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
福建省永安林业(集团)股份有限公司三明制胶厂
|
傅加宾 | 2008-08-20 |
2 |
福建省永安林业(集团)股份有限公司连城分公司
|
陈剑雄 | 2004-05-26 |
3 |
福建省永安林业(集团)股份有限公司种苗中心
|
吴炜 | 2002-01-18 |
4 |
福建省永安林业(集团)股份有限公司森林经营分公司
|
涂勇鑫 | 2001-01-11 |
5 |
福建省永安林业(集团)股份有限公司广州分公司
|
魏扬 | 1998-12-24 |
6 |
福建省永安林业(集团)股份有限公司上海分公司
|
董新宝 | 1998-12-08 |
7 |
福建省永安林业(集团)股份有限公司厦门分公司
|
高忠爱 | 1998-11-27 |
8 |
福建省永安林业(集团)股份有限公司营销分公司
|
刘永川 | 1998-09-17 |
9 |
福建省永安林业(集团)股份有限公司三明木地板销售中心
|
张亚宁 | 1998-06-10 |
10 |
福建省永安林业(集团)股份有限公司绿色餐具厂
|
郑建华 | 1998-04-27 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-06 | 董监事高管备案 |
董事长(法定代表人):朱成庆 证件号码:*** 董事:黄建福 证件号码:*** 监事:黄忠明 证件号码:*** 监事:王建衡 证件号码:*** 监事:何金明 证件号码:*** 监事:邱东亮 证件号码:*** 董事:王富炜 证件号码:*** 董事:王春霞 证件号码:*** 董事:胡天龙 证件号码:*** 副董事长:邱小明 证件号码:*** 董事:陈建新 证件号码:*** 总经理:叶豪 证件号码:*** 监事:黄玮 证件号码:***
|
董事长(法定代表人):朱成庆 证件号码:*** 董事:黄建福 证件号码:*** 监事:黄忠明 证件号码:*** 监事:王建衡 证件号码:*** 监事:何金明 证件号码:*** 监事:邱东亮 证件号码:*** 董事:王富炜 证件号码:*** 董事:王春霞 证件号码:*** 董事:胡天龙 证件号码:*** 副董事长:沈北灵 证件号码:*** 董事:叶豪 证件号码:*** 总经理:叶豪 证件号码:*** 监事:黄玮 证件号码:***
|
2 | 2022-03-10 | 主要成员 |
王富炜 黄宜光 陈建新 王春霞 邱小明 黄建福 胡天龙 [退出]
|
王春霞 陈建新 胡天龙 黄建福 王富炜 朱成庆 邱小明 [新增]
|
3 | 2022-03-10 | 法定代表人变更 |
黄宜光
|
朱成庆
|
4 | 2022-03-10 | 董事备案 |
王富炜黄宜光 [退出]陈建新王春霞邱小明黄建福胡天龙
|
王春霞陈建新胡天龙黄建福王富炜朱成庆 [新增]邱小明
|
5 | 2021-03-17 | 主要成员 |
邱小明 [退出]
|
叶豪 [新增]
|
6 | 2021-03-17 | 主要成员 |
邱小明 [退出]
|
叶豪 [新增]
|
7 | 2021-03-17 | 经理备案 |
邱小明 [退出]
|
叶豪 [新增]
|
8 | 2021-03-17 | 经理备案 |
邱小明 [退出]
|
叶豪 [新增]
|
9 | 2020-09-28 | 经理备案 |
陈松柏 [退出]
|
邱小明 [新增]
|
10 | 2020-09-28 | 主要成员 |
陈松柏 [退出]
|
邱小明 [新增]
|