序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨聪彬 | 50% | 5万人民币 |
2 | 杨聪周 | 50% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨聪周
|
|
2 |
杨聪彬
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-12-17 | 增、补、换照 |
旧照 *****
|
新照 *****K
|
2 | 2015-08-19 | 增、补、换照 |
副本数:1 本
|
副本数:1 本
|
3 | 2015-07-21 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:杨聪周;成员:杨聪彬;
|
4 | 2015-06-29 | 信息公示联络员备案 |
无
|
杨聪周
|