序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 江西鸿利光电有限公司 | 100% | 10000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋海波
|
|
2 |
张路华
|
|
3 |
张宏仓
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-26 | 其他变更 |
姓名:张宏仓,职务:监事;姓名:张明武,职务:经理;姓名:张明武,职务:执行董事;
|
姓名:张宏仓,职务:监事;姓名:蒋海波,职务:执行董事;姓名:张路华,职务:经理;
|
2 | 2021-03-26 | 法定代表人变更 |
张明武
|
蒋海波
|
3 | 2021-02-08 | 投资人(股权)变更 |
投资人:厦门阳光恩耐照明有限公司 ; [退出]投资人:浙江阳光美加照明有限公司 ; [退出]投资人:鹰潭阳光照明有限公司 ; [退出]投资人:江西鸿利光电有限公司 ;
|
投资人:江西鸿利光电有限公司 ;
|
4 | 2021-02-08 | 企业类型变更 |
其他有限责任公司(1190)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)(1153)
|
5 | 2021-02-08 | 其他变更 |
姓名:蒋海波,职务:董事;姓名:吴文海,职务:董事;姓名:张明武,职务:经理;姓名:李阳,职务:董事;姓名:李绍军,职务:董事;姓名:邵军军,职务:监事;姓名:李俊东,职务:董事长;
|
姓名:张宏仓,职务:监事;姓名:张明武,职务:经理;姓名:张明武,职务:执行董事;
|
6 | 2021-02-08 | 投资人(股权)变更 |
投资人:厦门阳光恩耐照明有限公司,出资额:2500万,占25%,出资方式:货币,出资时间:2038-04-18; [退出]投资人:浙江阳光美加照明有限公司,出资额:1000万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2038-04-18; [退出]投资人:鹰潭阳光照明有限公司,出资额:1000万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2038-04-18; [退出]投资人:江西鸿利光电有限公司,出资额:5500万,占55%,出资方式:货币,出资时间:2038-04-18;
|
投资人:江西鸿利光电有限公司,出资额:10000( + 81.81818% )万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2038-04-18;
|
7 | 2019-12-12 | 章程备案 |
|
章程备案
|
8 | 2019-09-30 | 其他变更 |
姓名:邵军军,职务:监事;姓名:张明武,职务:经理;姓名:李俊东,职务:董事长;姓名:许文平,职务:董事;姓名:李阳,职务:董事;姓名:李绍军,职务:董事;姓名:蒋海波,职务:董事;
|
姓名:蒋海波,职务:董事;姓名:吴文海,职务:董事;姓名:邵军军,职务:监事;姓名:张明武,职务:经理;姓名:李俊东,职务:董事长;姓名:李阳,职务:董事;姓名:李绍军,职务:董事;
|
9 | 2019-09-30 | 经营范围变更 |
LED****光器件、灯饰、电子产品生产及配件研****、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
LED****光器件、灯饰、电子产品生产及配件研****、批****、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2018-06-07 | 投资人(股权)变更 |
投资人:厦门阳光恩耐照明有限公司,出资额:2500万,占25%,出资方式:货币,出资时间:2021-04-10;投资人:浙江阳光美加照明有限公司,出资额:1000万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2021-04-10;投资人:鹰潭阳光照明有限公司,出资额:1000万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2021-04-10;投资人:江西鸿利光电有限公司,出资额:5500万,占55%,出资方式:货币,出资时间:2021-04-10;
|
投资人:厦门阳光恩耐照明有限公司,出资额:2500万,占25%,出资方式:货币,出资时间:2038-04-18;投资人:浙江阳光美加照明有限公司,出资额:1000万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2038-04-18;投资人:鹰潭阳光照明有限公司,出资额:1000万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2038-04-18;投资人:江西鸿利光电有限公司,出资额:5500万,占55%,出资方式:货币,出资时间:2038-04-18;
|