序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 汪勇 | 90% | 900.0万人民币 |
2 | 金鹏 | 10% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
汪勇
|
|
2 |
金鹏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-18 | 投资人(股权)变更 |
投资人:汪勇,出资额:400万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2013-01-28;投资人:徐高志,出资额:600万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2008-02-01; [退出]
|
投资人:汪勇,出资额:900( + 125% )万,占90%,出资方式:货币,出资时间:2013-01-28;投资人:金鹏,出资额:100万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2008-02-01; [新增]
|
2 | 2019-06-18 | 其他变更 |
姓名:汪勇,职务:监事;姓名:徐高志,职务:执行董事;姓名:徐高志,职务:经理;
|
姓名:汪勇,职务:执行董事;姓名:汪勇,职务:经理;姓名:金鹏,职务:监事;
|
3 | 2019-06-18 | 投资人(股权)变更 |
投资人:汪勇 ;投资人:徐高志 ; [退出]
|
投资人:汪勇 ;投资人:金鹏 ; [新增]
|
4 | 2019-06-18 | 法定代表人变更 |
徐高志
|
汪勇
|
5 | 2016-02-24 | 其他变更 |
|
*****Q
|
6 | 2013-01-28 | 其他变更 |
经理,王莲容,***;
|
监事,汪勇,***;执行董事兼总经理,徐高志,***;
|
7 | 2013-01-28 | 投资人(股权)变更 |
徐高志,出资600万人民币,占60.0%,实缴出资600万;谢永强,出资400万人民币,占40.0%,实缴出资400万; [退出]
|
汪勇,出资400万,占40.0%,实缴出资400万; [新增]徐高志,出资600万,占60.0%,实缴出资600万;
|
8 | 2010-03-16 | 住所变更 |
住所:高安市大城开****区经营场所:
|
住所:江西安义工业园区北一路经营场所:
|
9 | 2010-01-06 | 实收资本变更 |
200.0
|
1000.0( + 400% )
|
10 | 2009-05-15 | 投资人(股权)变更 |
王莲容,400.0(万元)40%; [退出]王徽,600.0(万元)60%; [退出]
|
徐高志,600.0(万元)60%; [新增]谢永强,400.0(万元)40%; [新增]
|