序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-30 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
2 | 2021-04-29 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
3 | 2020-11-20 | 法定代表人变更 |
程柏林
|
李国选
|
4 | 2020-11-20 | 经营范围变更 |
舰、船、陆用消防系统、普通机械、电子产品、仪器仪表科研设计、生产制造、修理及销售;工业管道阀门、消防器材、船用遥控阀系统科研设计、生产制造、修理及销售;建筑消防系统、消防设施科研设计、生产、施工、开通调试、修理、维护保养及咨询服务;防灾救生装备;消防通讯设备;消防报警系统监控服务;企业自有房屋租赁服务;设备租赁服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
舰、船、陆用消防系统、普通机械、电子产品、仪器仪表科研设计、生产制造、修理及销售;工业管道阀门、消防器材、船用遥控阀系统科研设计、生产制造、修理及销售;建筑消防系统、消防设施科研设计、生产、施工、开通调试、修理、维护保养及咨询服务;柴油机附件、船用配套件、铸锻件、牺牲阳极的设计、制造、销售和技术服务;防灾救生装备;消防通讯设备;消防报警系统监控服务;企业自有房屋租赁服务;设备租赁服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
5 | 2020-11-20 | 其他变更 |
姓名:程柏林,职务:执行董事;姓名:李国选,职务:经理;姓名:刘全中,职务:监事;
|
姓名:李国选,职务:执行董事;姓名:李国选,职务:经理;姓名:刘全中,职务:监事;
|
6 | 2020-01-15 | 经营范围变更 |
舰、船、陆用消防系统、普通机械、电子产品、仪器仪表制造及销售;工业管道阀门、消防器材、船用遥控阀系统设计及销售;建筑消防系统、消防设施设计、施工、开通调试、维护保养及咨询服务;防灾救生装备;消防通讯设备;消防报警系统监控服务;企业自有房屋租赁服务;设备租赁服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
舰、船、陆用消防系统、普通机械、电子产品、仪器仪表科研设计、生产制造、修理及销售;工业管道阀门、消防器材、船用遥控阀系统科研设计、生产制造、修理及销售;建筑消防系统、消防设施科研设计、生产、施工、开通调试、修理、维护保养及咨询服务;防灾救生装备;消防通讯设备;消防报警系统监控服务;企业自有房屋租赁服务;设备租赁服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
7 | 2019-11-08 | 经营范围变更 |
舰、船、陆用消防系统、普通机械、电子产品、仪器仪表制造及销售;工业管道阀门、消防器材、船用遥控阀系统设计及销售;建筑消防系统、消防设施设计、施工、开通调试、维护保养及咨询服务;企业自有房屋租赁服务;设备租赁服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
舰、船、陆用消防系统、普通机械、电子产品、仪器仪表制造及销售;工业管道阀门、消防器材、船用遥控阀系统设计及销售;建筑消防系统、消防设施设计、施工、开通调试、维护保养及咨询服务;防灾救生装备;消防通讯设备;消防报警系统监控服务;企业自有房屋租赁服务;设备租赁服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
8 | 2019-09-30 | 投资人(股权)变更 |
投资人:中船九江工业有限公司,出资额:5633.42487万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2017-12-05;
|
投资人:中船九江海洋装备(集团)有限公司,出资额:5633.42487万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2017-12-05;
|
9 | 2019-09-30 | 法定代表人变更 |
肖坤
|
程柏林
|
10 | 2019-09-30 | 其他变更 |
姓名:陈后胜,职务:董事;姓名:李国辉,职务:监事;姓名:肖坤,职务:董事长;姓名:汤文军,职务:经理;姓名:汤文军,职务:董事;
|
姓名:刘全中,职务:监事;姓名:程柏林,职务:执行董事;姓名:李国选,职务:经理;
|