序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘平 | 90% | 900.0万人民币 |
2 | 许风春 | 10% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
许风春
|
|
2 |
胡亮
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-20 | 住所变更 |
江西省新余市渝水区亚新南路139号
|
江西省新余市渝水区新欣南大道65号217室
|
2 | 2019-12-12 | 住所变更 |
江西省新余市渝水区胜利北路136号
|
江西省新余市渝水区亚新南路139号
|
3 | 2019-06-28 | 投资人(股权)变更 |
投资人:刘平,出资额:1000万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2037-08-21;
|
投资人:刘平,出资额:900( - 10% )万,占90%,出资方式:货币,出资时间:2037-08-21;投资人:许风春,出资额:100万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2037-08-21; [新增]
|
4 | 2019-06-28 | 投资人(股权)变更 |
投资人:刘平 ;
|
投资人:刘平 ;投资人:许风春 ; [新增]
|
5 | 2019-06-28 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
6 | 2019-04-22 | 经营范围变更 |
钢材、金属材料、建材、五金、劳保用品、铁合金、矿产品、消防器材销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
钢材、金属材料、建材、五金、劳保用品、铁合金、矿产品、消防器材销售;货物搬运及装卸服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2019-03-05 | 其他变更 |
姓名:刘平,职务:执行董事;姓名:胡亮,职务:监事;姓名:刘平,职务:经理;
|
姓名:胡亮,职务:监事;姓名:许风春,职务:执行董事;姓名:许风春,职务:经理;
|
8 | 2019-03-05 | 法定代表人变更 |
刘平
|
许风春
|
9 | 2018-08-22 | 投资人(股权)变更 |
投资人:刘平,出资额:100万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2038-01-22;
|
投资人:刘平,出资额:1000( + 900% )万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2037-08-21;
|
10 | 2018-08-22 | 投资人(股权)变更 |
投资人:刘平 ;
|
投资人:刘平 ;
|