序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海喆虹投资管理有限公司 | 45.67% | 3653.6万人民币 |
2 | 龚小平 | 19.597% | 1567.76万人民币 |
3 | 刘凡亭 | 12.2% | 976.0万人民币 |
4 | 王鹤 | 9.48% | 758.4万人民币 |
5 | 林金**** | 7.83% | 626.4万人民币 |
6 | 赵阳 | 2.243% | 179.44万人民币 |
7 | 陈小国 | 1.91% | 152.8万人民币 |
8 | 季现雷 | 1.07% | 85.6万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨阳
|
|
2 |
张立胜
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-06 | 章程(修正) |
|
|
2 | 2017-12-06 | 联系电话 |
|
|
3 | 2017-12-06 | 财务负责人信息 |
|
|
4 | 2017-12-06 | 经理备案 |
|
|
5 | 2017-12-06 | 监事备案 |
|
|
6 | 2017-12-06 | 董事备案 |
|
|
7 | 2017-12-06 | 法定代表人(负责人)变更 |
|
|
8 | 2017-11-01 | 投资人(股权)变更 |
|
|
9 | 2016-07-28 | 投资人(股权)变更 |
|
|
10 | 2014-08-20 | 董事 |
|
|