序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李书玲 | 60% | 600.0万人民币 |
2 | 郑怀亮 | 40% | 400.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李书玲
|
|
2 |
秦正林
|
|
3 |
郑怀亮
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-06-10 | 章程(修正) |
|
|
2 | 2015-06-10 | 法定代表人(负责人)变更 |
|
|
3 | 2015-06-10 | 董事备案 |
|
|
4 | 2015-06-10 | 投资人(股权)变更 |
|
|
5 | 2014-03-14 | 章程 |
|
|
6 | 2014-03-14 | 其他事项备案 |
|
|
7 | 2014-03-14 | 其他事项备案 |
|
|
8 | 2014-03-14 | 其他事项备案 |
|
|
9 | 2014-03-04 | 经营范围变更 |
|
|
10 | 2013-06-06 | 法定代表人 |
|
|