序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙明洋 | 99% | 35640万人民币 |
2 | 李爱英 | 1% | 360万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李文可
|
|
2 |
孙明洋
|
|
3 |
刘刚
|
|
4 |
孙华美
|
|
5 |
王乾坤
|
|
6 |
毕文涛
|
|
7 |
李可
|
|
8 |
孙凯
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
中建国厦集团股份有限公司沈丘分公司
|
孙明洋 | 2022-07-06 |
2 |
中建国厦集团股份有限公司周口分公司
|
刘刚 | 2021-12-03 |
3 |
中建国厦集团股份有限公司荥阳分公司
|
魏建新 | 2021-09-24 |
4 |
中建国厦集团股份有限公司海南分公司
|
孙明洋 | 2020-11-16 |
5 |
中建国厦集团股份有限公司淇县分公司
|
周鹏举 | 2020-06-15 |
6 |
中建国厦集团股份有限公司中牟分公司
|
李贯华 | 2018-12-26 |
7 |
中建国厦集团股份有限公司封丘分公司
|
田玉芝 | 2018-09-13 |
8 |
中建国厦集团股份有限公司台前分公司
|
蒋华峰 | 2017-08-04 |
9 |
中建国厦集团股份有限公司江门分公司
|
贺登富 | 2016-05-26 |
10 |
中建国厦集团股份有限公司深圳分公司
|
刘洋 | 2016-05-20 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李媛媛 [退出]孙志城 [退出]孙华美刘刚李可孙明洋毕文涛李文可李文可
|
王乾坤 [新增]孙华美刘刚李可孙明洋毕文涛李文可李文可孙凯 [新增]
|
2 | 2022-01-27 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
河南省郑州市郑东新区龙子湖岛慎思北里5号龙源大厦21层
|
河南省郑州市郑东新区龙子湖岛慎思北里5号龙渊大厦21层
|
3 | 2022-01-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘刚李可孙明洋毕文涛李媛媛孙凤香 [退出]孙志城孙华美
|
李媛媛孙志城孙华美刘刚李可孙明洋毕文涛李文可 [新增]李文可 [新增]
|
4 | 2022-01-27 | 章程备案 |
无
|
无
|
5 | 2022-01-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
孙明洋
|
李文可
|
6 | 2021-05-26 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
郑州市金水区南阳路38号
|
河南省郑州市郑东新区龙子湖岛慎思北里5号龙源大厦21层
|
7 | 2021-05-26 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
51600
|
36000.000000( - 30.23256% )
|
8 | 2021-05-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘刚孙淑芬 [退出]李可孙明洋毕文涛李媛媛孙凤香孙志城
|
刘刚李可孙明洋毕文涛李媛媛孙凤香孙志城孙华美 [新增]
|
9 | 2021-05-26 | 章程备案 |
无
|
无
|
10 | 2019-11-25 | 其他事项备案 |
|
公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,物业服务企业及其分支机构备案,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证
|