序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 其他社会流通股 | 56.52046% | 116074.5576万人民币 |
2 | 王泽龙 | 43.47954% | 89292.7745万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱树人
|
|
2 |
袁秋丽
|
|
3 |
刘辉跃
|
|
4 |
俞毅坤
|
|
5 |
卓曙虹
|
|
6 |
李玉峰
|
|
7 |
李建浔
|
|
8 |
彭国锋
|
|
9 |
韩雨辰
|
|
10 |
梁隽贤
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
中核华原钛白股份有限公司甘肃矿区分公司
|
李文生 | 2013-04-01 |
2 |
西北经销部
|
||
3 |
青岛经销部
|
||
4 |
沈阳经销部
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-19 | 章程备案(包括合伙协议) |
|
|
2 | 2021-02-26 | 登记机关变更 |
|
|
3 | 2021-02-26 | 章程修正案 |
|
|
4 | 2021-02-26 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
|
5 | 2021-02-25 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
|
6 | 2021-02-25 | 登记机关变更 |
|
|
7 | 2020-11-10 | 章程备案(包括合伙协议) |
|
|
8 | 2020-11-10 | 注册资本变更(注册资本、注册资金、成员出资总额等变更) |
|
|
9 | 2020-11-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
10 | 2020-11-10 | 投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|