序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-22 | 章程备案 |
-
|
-
|
2 | 2021-12-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陈圣族
|
谭波
|
3 | 2021-12-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈冬炎(监事)、陈圣族(执行董事兼总经理)
|
李佳玲(监事)、谭波*(执行董事兼总经理)
|
4 | 2020-11-10 | 章程备案 |
-
|
-
|
5 | 2020-11-10 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
厦门盛屯宏瑞泽实业有限公司:55%;广东威华股份有限公司:45%;
|
深圳盛新锂能集团股份有限公司:45%;厦门盛屯宏瑞泽实业有限公司:55%;
|
6 | 2020-09-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈圣族(执行董事兼总经理)、陈冬炎(监事)
|
陈冬炎(监事)、陈圣族(执行董事兼总经理)
|
7 | 2020-09-28 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
其他有限责任公司
|
8 | 2020-09-28 | 章程备案 |
-
|
-
|
9 | 2020-09-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
广东威华股份有限公司:100%;
|
广东威华股份有限公司:45%;厦门盛屯宏瑞泽实业有限公司:55%;
|
10 | 2017-09-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张江峰
|
陈圣族
|