序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李伟民
|
总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2011-12-26 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2004-03-11~2012-01-10
|
2004-03-11~2021-12-12
|
2 | 2011-12-26 | 其他变更 |
2006-05-08~2011-12-12
|
2011-12-26~2021-12-12
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 |