序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 屠尧君 | 30% | 45万(元) |
2 | 陆燕燕 | 70% | 105万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
唐俊杰
|
监事 |
2 |
陆燕燕
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-09 | 投资人(股权)变更 |
陆燕燕*;钟锦凤;
|
陆燕燕*;屠尧君;
|
2 | 2021-07-09 | 住所变更 |
中国(上海)自由贸易试验区益江路563、565号1-2层
|
上海市奉贤区程普路377号第8幢
|
3 | 2021-07-09 | 章程备案 |
无
|
2021-06-09章程备案
|
4 | 2018-06-07 | 投资人(股权)变更 |
陆燕燕*;林伊诺;
|
陆燕燕*;钟锦凤;
|
5 | 2018-06-07 | 章程备案 |
-
|
2018-04-20章程备案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2018 | 2018 | |
2 | 2019 | 2019 | |
3 | 2020 | 2020 | |
4 | 2021 | 2021 |