序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 钱仁彪 | 60% | 30万(元) |
2 | 顾彩琴 | 40% | 20万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
钱仁彪
|
执行董事 |
2 |
顾彩琴
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2013-05-02 | 其他变更 |
2006-03-24~2015-12-25
|
2013-05-02~2035-12-25
|
2 | 2013-05-02 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2005-12-26~2015-12-25
|
2005-12-26~2035-12-25
|
3 | 2013-05-02 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
嘉定区马陆镇沪宜公路2585号-6037
|
嘉定区宝安公路2889号2幢A1625室
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |