序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 葛以军 | 100% | 10万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴亚雷
|
监事 |
2 |
葛以军
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-19 | 章程备案 |
无
|
2021-11-02章程备案
|
2 | 2021-11-19 | 法定代表人变更 |
陈邵
|
葛以军
|
3 | 2021-11-19 | 行业代码变更 |
理****及美容服务
|
理****及美容服务
|
4 | 2021-11-19 | 经营范围变更 |
美容店、美****店。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
许可项目:生活美容服务;理****服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
5 | 2021-11-19 | 投资人(股权)变更 |
陈邵;
|
葛以军*;
|
6 | 2021-11-19 | 一般经营项目变更 |
无
|
无
|
7 | 2020-11-23 | 监事备案 |
张德保
|
吴亚雷
|
8 | 2020-01-22 | 法定代表人变更 |
郁美川
|
陈邵
|
9 | 2020-01-22 | 投资人(股权)变更 |
郁美川;
|
陈邵;
|
10 | 2020-01-22 | 章程备案 |
-
|
2020-01-21章程备案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 |