序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 辛春艳 | 100% | 5万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
辛春艳
|
经理 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海朗舒保健按摩服务部一分部
|
李开菊 | 2009-08-10 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2012-05-17 | 其他变更 |
2008-07-25~2012-07-31
|
2012-05-17~2017-07-31
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 |