序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 万显锋 | 50% | 50万(元) |
2 | 潘红英 | 50% | 50万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
万显锋
|
执行董事 |
2 |
潘红英
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-23 | 经营期限(营业期限)变 |
2010-11-17~2020-11-16
|
2010-11-17~2040-11-16
|
2 | 2020-10-23 | 章程备案 |
无
|
2020-09-23章程备案
|
3 | 2020-10-23 | 注册资本(金)变更 |
10.000000万人民币
|
100.000000万人民币
|
4 | 2020-10-23 | 住所变更 |
上海市金山区朱泾镇新农浦银路438号4幢113A
|
上海市奉贤区海坤路1号1幢
|
5 | 2013-06-08 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
万显锋* 2012-11-09货币20.000000万人民币;潘红英 2012-11-09货币20.000000万人民币;
|
万显锋* 2010-11-10货币5.000000万人民币;潘红英 2010-11-10货币5.000000万人民币;
|
6 | 2013-06-08 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
50.000000万人民币
|
10.000000万人民币
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |