序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 夏曙云 | 50% | 5万(元) |
2 | 钟雯姬 | 50% | 5万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
夏曙云
|
执行董事 |
2 |
钟雯姬
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2012-04-26 | 其他变更 |
2010-03-17~2012-03-11
|
2012-04-26~2017-04-23
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |