序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘彩霞 | 60% | 600万(元) |
2 | 刘玉丰 | 40% | 400万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘彩霞
|
执行董事 |
2 |
刘玉丰
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-30 | 投资人(股权)变更 |
刘彩霞*;刘磊;
|
刘彩霞*;刘玉丰;
|
2 | 2020-07-30 | 章程备案 |
无
|
2020-07-23章程备案
|
3 | 2020-07-30 | 监事备案 |
刘磊
|
刘玉丰
|
4 | 2016-08-03 | 章程修正案备案 |
-
|
2016-08-01章程修正案
|
5 | 2016-08-03 | 注册资本(金)变更 |
300.000000万人民币
|
1000.0000万人民币
|
6 | 2016-01-13 | 法定代表人变更 |
刘磊
|
刘彩霞
|
7 | 2016-01-13 | 监事备案 |
刘彩霞*
|
刘磊
|
8 | 2013-08-21 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
上海市松江区北松公路4915号影视乐园南大楼1422室
|
上海市杨浦区国定路346号三楼0111室
|
9 | 2013-07-30 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘彩霞* 2015-05-16货币40.000000万人民币;刘磊 2015-05-16货币40.000000万人民币;
|
刘彩霞* 2013-05-16货币10.000000万人民币;刘彩霞* 2013-07-19货币140.000000万人民币;刘磊 2013-07-19货币140.000000万人民币;刘磊 2013-05-16货币10.000000万人民币;
|
10 | 2013-07-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘彩霞* 出资 50.000000万人民币;刘磊 出资 50.000000万人民币;
|
刘彩霞* 出资 150.000000万人民币;刘磊 出资 150.000000万人民币;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |