序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 彭颢舒 | 51% | 102万(元) |
2 | 范钇言 | 49% | 98万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
彭颢舒
|
执行董事 |
2 |
范钇言
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-30 | 住所变更 |
中国(上海)自由贸易试验区芳春路400号1幢3层
|
上海市闵行区申昆路2377号4幢901-1095室
|
2 | 2020-06-30 | 章程修正案备案 |
2019-10-10章程备案
|
2020-06-23章程修正案
|
3 | 2019-11-01 | 章程备案 |
无
|
2019-10-10章程备案
|
4 | 2019-11-01 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
5 | 2019-11-01 | 投资人(股权)变更 |
彭颢舒*;
|
彭颢舒*;范钇言;
|
6 | 2019-11-01 | 监事备案 |
许黔玲
|
范钇言
|
7 | 2017-07-25 | 投资人(股权)变更 |
彭颢舒*;姜华;
|
彭颢舒*;
|
8 | 2017-07-25 | 联络员 |
叶琦珍
|
叶琦珍
|
9 | 2017-07-25 | 住所变更 |
上海市浦东新区芳春路400号1幢3层
|
中国(上海)自由贸易试验区芳春路400号1幢3层
|
10 | 2017-07-25 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |