序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 俞兰 | 50% | 100万(元) |
2 | 黄永兵 | 50% | 100万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
俞兰
|
监事 |
2 |
黄永兵
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-17 | 住所变更 |
上海市松江区新浜镇中心路311号120室
|
上海市松江区新浜镇新绿路398号
|
2 | 2020-04-17 | 经营期限(营业期限)变 |
2010-04-01~2020-03-31
|
2010-04-01~2040-03-31
|
3 | 2020-04-17 | 章程备案 |
无
|
2020-04-13章程备案
|
4 | 2020-04-17 | 注册资本(金)变更 |
50.000000万人民币
|
200.0000万人民币
|
5 | 2012-03-15 | 实收资本变更 |
10.000000
|
50.000000
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |