序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海其光投资管理有限公司 | 20% | 98万(元) |
2 | 李嘉萱 | 30% | 147万(元) |
3 | 谢元庆 | 50% | 245万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李嘉萱
|
监事 |
2 |
谢元庆
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海穆盛商务咨询有限公司普陀区分公司
|
谢元庆 | 2019-08-22 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-09 | 章程备案 |
无
|
2020-04-16章程备案
|
2 | 2020-06-09 | 投资人(股权)变更 |
谢元庆*;周忠美;
|
谢元庆*;李嘉萱;上海其光投资管理有限公司;
|
3 | 2020-06-09 | 监事备案 |
周忠美
|
李嘉萱
|
4 | 2019-04-15 | 监事备案 |
肖中义
|
周忠美
|
5 | 2019-04-15 | 章程备案 |
无
|
2019-02-27章程备案
|
6 | 2019-04-15 | 投资人(股权)变更 |
谢元庆*;肖中义;
|
谢元庆*;周忠美;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2017 | 2017 | |
2 | 2018 | 2018 | |
3 | 2019 | 2019 | |
4 | 2020 | 2020 | |
5 | 2021 | 2021 |