序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 建华建材(中国)有限公司 | 100% | 5,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴海亮
|
总经理 |
2 |
张旭
|
执行董事 |
3 |
蔡新辉
|
- |
4 |
赵玉华
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-04 | 法定代表人变更 |
于翔
|
吴海亮
|
2 | 2021-08-04 | 董事备案 |
王卫民
|
张旭
|
3 | 2021-01-29 | 董事备案 |
杨余明
|
王卫民
|
4 | 2021-01-29 | 法定代表人变更 |
杨余明
|
于翔
|
5 | 2020-08-04 | 法定代表人变更 |
盛家方
|
杨余明
|
6 | 2022-03-04 | 法定代表人变更 |
于翔
|
吴海亮
|
7 | 2021-08-04 | 董事备案 |
王卫民
|
张旭
|
8 | 2021-01-29 | 董事备案 |
杨余明
|
王卫民
|
9 | 2021-01-29 | 法定代表人变更 |
杨余明
|
于翔
|
10 | 2020-08-04 | 法定代表人变更 |
盛家方
|
杨余明
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2019 | 2019 | |
2 | 2020 | 2020 | |
3 | 2021 | 2021 |